VISTO: las presentes actuaciones por las cuales la Dirección Nacional de
Comunicaciones, da cuenta de la gestión realizada por "Reiford S.A.",
para que se autorice la transferencia de la totalidad de sus acciones.
RESULTANDO: I) que el Poder Ejecutivo autorizó a la sociedad gestionante,
a suministrar el servicio de televisión para abonados, por el sistema
"cable", en la ciudad de Tacuarembó del departamento homónimo, según la
Resolución del Poder Ejecutivo 545/993 de 2 de julio de 1993.
II) que la sociedad permisionaria, estaba integrada en el momento de la
adjudicación por los señores Juan José Moratorio Farias y Lucila Kauke
Viscaints.
CONSIDERANDO: I) las competencias dispuestas por el numeral 3) del
artículo 3ro. y por el numeral 2) del artículo 4to. del Decreto-Ley 15671
de 8 de noviembre de 1984, en la redacción sustitutiva dada por los
artículos 8vo. y 9no. de la Ley 16.211 de 1ro. de octubre de 1991.
II) que los titulares de las acciones señores Elsa Teresita Herrera
Oreggia y Julio Carlevaro Carbo han cumplido, según consta en autos, con
los requisitos y exigencias personales que establecen los Decretos
349/990 de 7 de agosto de 1990 y 125/993 de 12 de marzo de 1993.
III) que se ha acreditado en obrados, certificado notarial dando cuenta
de la cesión de la totalidad de las acciones, dando cumplimiento de esta
manera, a lo dispuesto por el Decreto 586/990 de 18 de diciembre de
1990.
IV) que la empresa ha acreditado estar al día con sus obligaciones
tributarias ante la Dirección General Impositiva y con sus aportes al
Banco de Previsión Social, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto
347/992 de 21 de julio de 1992.
V) que actualmente ha transcurrido el plazo reglamentario de cinco años,
que establece el artículo 19 del Decreto 349/990, para que se puedan
hacer modificaciones en la titularidad de las autorizaciones del servicio
de televisión para abonados.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo dispuesto por el Decreto-Ley
15.671 de 8 de noviembre de 1984 en la redacción dada por la Ley 16.211
de 1ro. de octubre de 1991, los Decretos 349/990 de 7 de agosto de 1990,
125/993 de 12 de marzo de 1993, 586/990 de 18 de diciembre de 1990,
347/992 de 21 de julio de 1992 y a lo informado por la Dirección Nacional
de Comunicaciones y por la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa
Nacional.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
RESUELVE:
Autorízase a los señores Juan José Moratorio Farias y Lucila Kauke
Viscaints a ceder y transferir la totalidad de sus acciones de la empresa
"Reiford S.A." permisionaria del servicio de televisión para abonados en
la ciudad de Tacuarembó del departamento homónimo, a los señores Julio
Carlevaro Carbo y Elsa Teresita Herrera Oreggia.